|
Ausschuss für Bau, Wege, Verkehr und Sicherheit | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Rat | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2006 | 15.11.2006 | von 01.11.2006 bis 15.11.2006 |
Schul-, Kultur- und Jugendausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
SPD-Fraktion | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertr. Fraktionsvorsitzen | stellvertr. Fraktionsvorsitzen | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 |
Verwaltungsausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ausschussmitglied Beigeordnete | Ausschussmitglied Beigeordnete | 16.11.2006 | 31.10.2011 | von 16.11.2006 bis 31.10.2011 |
Koordinierungsgruppe "Zukunft der Grundschule Aschen" | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2007 | 31.10.2010 | von 01.09.2007 bis 31.10.2010 |
Ausschuss für Familie, Sport und Kultur | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |